Reports for Heinrich Tischhauser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Heinrich Tischhauser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4339393, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
St. Galler Beratungs- und Business Center GmbH, in St. Gallen, CHE-112.396.426, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2017, Publ. 3713189). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Bion Gewerbehaus AG, in St. Gallen (CHE-102.054.792), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Josef, von Mosnang, in Balgach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tischhauser, Heinrich, von Sevelen, in Abtwil SG (Gaiserwald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bütikofer, Hans, von Ersigen, in Mogelsberg (Neckertal), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Kurt, von Lauwil, in Andwil SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bion Gewerbehaus AG (CHE-102.054.792), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 5219258, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
St. Galler Beratungs- und Business Center GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.057.448-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2007, S. 13, Publ. 4040198).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Zweck neu:
Betrieb eines Business- und Conference-Centers sowie der dazugehörigen Infrastrukturen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Kurt, von Lauwil, in Andwil SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Ammann, Josef, von Mosnang, in Balgach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Bütikofer, Hans, von Ersigen, in Mogelsberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Tischhauser, Heinrich, von Sevelen, in Abtwil SG (Gaiserwald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].
Publication number: 4636628, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons St. Gallen, in St. Gallen, CH-320.6.022.783-2, Verein (SHAB Nr. 247 vom 21.12.1998, S. 8694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetsch, Burkhard, von Grabs, in Balgach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma-Sieber, Ruth, von Kaltbrunn und Widnau, in Kaltbrunn, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tischhauser, Heinrich, von Sevelen, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürst, Marcel, von Kerzers, in Wil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Hubertus, von Basadingen-Schlattingen, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmünder, Baptist, von Appenzell, in Haslen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.