Reports for Joachim Tillessen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Joachim Tillessen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3630057, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Puntas Reportagen AG, in Zollikon, CHE-244.825.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2016, Publ. 3200221).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tillessen, Joachim, von Opfikon, in Lommiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3001531, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Verein Kulturplattform Basel Kubâle, in Basel, CHE-153.909.659, c/o MatthiasZehnder.ch AG, Marignanostr. 32, 4059 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
13.06.2016, 25.07.2016.
Zweck:
Unterstützung der Kulturinstitutionen in der Region Basel (CH/D/F) in Bezug auf die Kommunikation/Promotion von kulturellen Aktivitäten. Insbesondere Konzeption, Aufbau und Betrieb von Medien und Plattformen für und über Kultur in der Region Basel, Belieferung von Medien und Konsumenten mit Informationen über Kultur.
Mittel:
Ordentliche und ausserordentliche Mitgliederbeiträge, Zuwendungen oder Vermächtnissen, Erlös aus den Vereinsaktivitäten und gegebenenfalls Subventionen von öffentlichen Stellen.
Eingetragene Personen:
Zehnder, Matthias, von Winterthur, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Tillessen, Joachim, von Opfikon, in Lommiswil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erlanger, Simon, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1016357, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Puntas Reportagen AG, in Zollikon, CH-020.3.036.444-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2013, Publ. 7045380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bless, Rudolf, von Luzern, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tillessen, Joachim, von Opfikon, in Lommiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.