Reports for Lukas Thürig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Lukas Thürig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005710738, Commercial Registry Office Uri, (120)
Thürig Optik GmbH, in Bürglen (UR), CHE-112.347.416, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2009, S.20, Publ. 5041802).
Firma neu:
Thürig Optik GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Hedy Dähler-Gamma, Gotthardstrasse 74, 6460 Altdorf UR.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o, Herr Lukas Thürig, Gitschenstrasse 39, 6460 Altdorf UR. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.03.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thürig, Lukas, von Malters, in Altdorf (UR), Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3246728, Commercial Registry Office Uri, (120)
Thürig Optik GmbH, in Bürglen UR, CH-120.4.002.077-0, Führung eines Optikergeschäftes, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2005, S. 10, Publ. 2833794).
Statutenänderung:
9.02.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyrsch-Thurnheer, Christine, von Attinghausen, in Altdorf UR, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thürig, Lukas, von Malters, in Altdorf UR, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Publication number: 2833794, Commercial Registry Office Uri, (120)
Thürig Optik GmbH, in Bürglen UR, CH-120.4.002.077-0, Gotthardstrasse 74, 6460 Altdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.05.2005.
Zweck:
Führung eines Optikergeschäftes mit folgenden Tätigkeiten: Beratung und Verkauf von Brillen, Anpassung und Verkauf von Kontaktlinsen, Durchführung von Sehtests, Verkauf von Zubehör, Ausführung von Reparaturen sowie Beratung und Betreuung sehbehinderter Menschen;
kann im In- und Ausland Eigentum erwerben, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Thürig Optik (CH-120.1.001.598-9), in Bürglen UR, gemäss Vertrag vom 04.05.2005 mit Aktiven von CHF 218'101.70 und Passiven von CHF 38'341.70, wovon CHF 19'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und zudem CHF 160'760.-- als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Thürig, Lukas, von Malters, in Altdorf UR, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Wyrsch-Thurnheer, Christine, von Attinghausen, in Altdorf UR, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.