Reports for Stéphane Christian Tavernier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stéphane Christian Tavernier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005590735, Commercial Registry Office Valais, (626)
Golf Club de Sion, à Sion, CHE-108.375.421, association (No. FOSC 72 du 15.04.2020, Publ. 1004871429).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Reynard, Guy, de Savièse, à Grimisuat, président, avec signature collective à deux;
Coudray Huser, Marielle, de Vétroz, à Vétroz, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Tavernier, Stéphane Christian, de Saint-Maurice, à Grimisuat, président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du comité, avec signature collective à deux avec le président];
Sarrasin, Boris André Désiré, de Bovernier, à Grimisuat, vice-président du comité, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre du comité, avec signature collective à deux avec le président];
Lorenz-Balet, Patricia, de Grimisuat, à Savièse, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président;
Rappaz, Coralie, de Evionnaz, à Savièse, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président.
Publication number: HR02-1004788671, Commercial Registry Office Valais, (626)
Golf Club de Sion, à Sion, CHE-108.375.421, association (No. FOSC 18 du 28.01.2019, Publ. 1004552615).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chavaz, Xavier, de Onex, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Roux, Pierre-André, de Grimisuat, à Grimisuat, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Tavernier, Julien Georges Antoine, de Saint-Maurice, à Grimisuat, trésorier, avec signature collective à deux avec le président;
Tavernier, Stéphane Christian, de Saint-Maurice, à Grimisuat, vice-président du comité, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: Tavernier, Stéphane Christian, membre, trésorier, avec signature collective à deux avec le président];
Sarrasin, Boris André Désiré, de Bovernier, à Grimisuat, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président.
Publication number: 1491005, Commercial Registry Office Valais, (626)
Golf Club de Sion, à Sion, CHE-108.375.421, association (No. FOSC 249 du 21.12.2012, Publ. 6989430).
Modification des statuts:
19.06.2013.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Amos, Pascal, de Randogne, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Chavaz, Xavier, de Onex, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre avec signature collective à deux avec le président];
Brülhart, Alexander, de Ueberstorf, à Sion, directeur, avec signature collective à deux avec le président;
Tavernier, Stéphane Christian, de Saint-Maurice, à Grimisuat, membre et trésorier, avec signature collective à deux avec le président. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].