Reports for Ali Riza Tatar
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ali Riza Tatar
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004761081, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Asoli GmbH, in Regensdorf, CHE-485.305.823, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3875567).
Firma neu:
Asoli GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.11.2019 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
Karl-Heid-Strasse 8, 8953 Dietikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tatar, Ali Riza, deutscher Staatsangehöriger, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3546223, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Asoli GmbH, in Regensdorf, CHE-485.305.823, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3070331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bourabaa, Sofia, französische Staatsangehörige, in Regensdorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tatar, Ali Riza, deutscher Staatsangehöriger, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 3070331, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Asoli GmbH, in Regensdorf, CHE-485.305.823, Althardstrasse 10, 8105 Regensdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.09.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Sprachen, insbesondere das Angebot von Sprachkursen, Dolmetscherdiensten und Übersetzungen. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen im Bauingenieurswesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 15.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bourabaa, Sofia, französische Staatsangehörige, in Regensdorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tatar, Ali Riza, deutscher Staatsangehöriger, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.