Reports for Jürg Tanner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Tanner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005218706, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Silo AG Brunnen, in Ingenbohl, CHE-106.900.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005076086).
Firma neu:
Silo AG Brunnen in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akribas, Pierre, von Mühleberg, in Lausanne, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kopp, Thomas, von Luzern und Ebikon, in Luzern, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mauron, Erwin, von St. Silvester und Fribourg, in Ueberstorf, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Alexander, von Winterthur, in Zumikon, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tanner, Jürg, von Eriswil, in Aadorf, Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied) und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005028956, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Silo AG Brunnen, in Ingenbohl, CHE-106.900.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2016, S.0, Publ. 3030725).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Jürg, von Eriswil, in Aadorf, Geschäftsführer und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur, Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004777068, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Silo AG Wil, in Wil (SG), CHE-107.901.442, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004713181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Jürg, von Eriswil, in Winterthur, Geschäftsführer, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritz, Roland, von Weinfelden, in Sonterswil (Wäldi), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.