Reports for Koray Sututar
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Koray Sututar
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5344628, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Stiftung Lernforum, bisher in Trimbach, CH-241.7.005.471-6, Stiftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2006, S. 13, Publ. 3308466).
Urkundenänderung:
30.01.2009.
Sitz neu:
Olten.
Domizil neu:
Aarauerstrasse 55, 4600 Olten.
Organisation neu:
Stiftungsrat von einem oder mehreren Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sututar, Koray, türkischer Staatsangehöriger, in Murgenthal, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolushov, Ulugbek, kirgisischer Staatsangehöriger, in Trimbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borbely, Krisztian, ungarischer Staatsangehöriger, in Rosé (Avry), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Thomas, von Sumiswald, in Oberkirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Yilmaz, Efkan, türkischer Staatsangehöriger, in Schönenwerd, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cakmak, Murat, von Dietikon, in Dietikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Afsar, Arif, türkischer Staatsangehöriger, in Buchs AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bekiri, Bekir, mazedonischer Staatsangehöriger, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cal, Umut, türkischer Staatsangehöriger, in Birr, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaya, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Unterkulm, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Servet, Ismail Fatih, türkischer Staatsangehöriger, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Söylemez, Sih Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Rothrist, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5290522, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Analyse Services GmbH, in Olten, CH-241.4.003.802-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2006, S. 10, Publ. 3500546).
Firma neu:
Analyse Services GmbH in Liq.. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.10.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.10.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gürbüz, Yusuf, türkischer Staatsangehöriger, in Olten, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Sututar, Koray, türkischer Staatsangehöriger, in Murgenthal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3500546, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Analyse Services GmbH, in Olten, CH-241.4.003.802-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2005, S. 11, Publ. 3066734).
Statutenänderung:
28.07.2006.
Zweck neu:
Die Gesellschaft betreibt Büros für Immobilien- und Versicherungsvermittlungen, Übersetzung und Werbung, ferner führt sie Büros für Architektur, Planung, Bauleitung und Generalunternehmerdienstleistungen im Bereich Hoch- und Tiefbau. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten, vermitteln und veräussern, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, ferner alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sututar-Yildiz, Eda, türkische Staatsangehörige, in Murgenthal, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gürbüz, Yusuf, türkischer Staatsangehöriger, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Sututar, Koray, türkischer Staatsangehöriger, in Murgenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].