Reports for Lina Sutter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lina Sutter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4064021, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Blaues Kreuz Graubünden, in Chur, CHE-107.027.319, Verein (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3762681).
Statutenänderung:
25.11.2017.
Zweck neu:
Das Blaue Kreuz Graubünden setzt sich für Mitmenschen mit Alkohol- und anderen Sucht- und Abhängigkeitsproblemen und deren Angehörigen ein. Es leistet in direkter Hilfe und in seinem gesellschaftlichen Engagement einen Beitrag zur Verhütung und Verminderung der Folgen von Suchmittelmissbrauch und -verhalten. Die Arbeit orientiert sich an anerkannten fachlichen Konzepten und wird alkohol- und drogenfrei durchgeführt.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Spenden und Zuwendungen, Projektbeiträge von Partnerorganisationen, Beiträge des Kantons Graubünden und der öffentlichen Hand, Beiträge von Kirchen und sozialen Organisationen, dem Betrieb von Brockenstuben. [bisher: Mitglieder- und Projektbeiträge, Beiträge des Kantons Graubünden, der öffentlichen Hand sowie der Evangelisch-Reformierten Landeskirche Graubünden, Gaben und Spenden, besondere Aktionen und Aktivitäten zur Mittelbeschaffung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansemann, Ingrid, deutsche Staatsangehörige, in Klosters-Serneus, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sutter, Lina, von Bretzwil, in Roveredo (GR), Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3473383, Commercial Registry Office Berne, (36)
fondia - Stiftung zur Förderung der Gemeindediakonie im Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund, in Bern, CHE-110.594.406, Stiftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2015, Publ. 2011365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Hélène Isabelle, von Payerne, in Lausanne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sutter, Lina, von Bretzwil, in Roveredo GR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kurer, Franz, von Berneck, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ten Doornkaat Koolmann, Nicolasina, von Zürich, in Stampa (Bregaglia), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frey, Roland, von Röthenbach im Emmental, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gaillard-Zybach, Esther Judith, von Bougy-Villars und Perroy, in Féchy, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6659124, Commercial Registry Office Berne, (36)
fondia - Stiftung zur Förderung der Gemeindediakonie im Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund, in Bern, CH-035.7.017.005-9, Stiftung (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2010, S. 4, Publ. 5665618).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider-Oesch, Christine, von Freienstein-Teufen, in Freienstein (Freienstein-Teufen), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gucker-Vontobel, Helen, von Meilen und Zürich, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann, Pierre, von Roggwil BE, in Tramelan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kressmann, Katharina Rita, von Bern, in Vevey, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kressmann, Catherine, in La Tour-de-Peilz, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Küng, Hélène Isabelle, von Payerne, in Lausanne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sutter, Lina, von Bretzwil, in Roveredo GR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.