Reports for Christine Suter Winiger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christine Suter Winiger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5095892, Commercial Registry Office Zug, (170)
sutersager GmbH, in Zug, CH-170.4.006.742-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S. 25, Publ. 5030240).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter Winiger, Christine, von Gränichen und Rapperswil-Jona, in Zug, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Suter, Christine, von Gränichen, in Zürich].
Publication number: 5030240, Commercial Registry Office Zug, (170)
sutersager GmbH, in Zug, CH-170.4.006.742-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2006, S. 20, Publ. 3622156).
Statutenänderung:
08.05.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Roger, von Schenkon und Rain, in Luzern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Christine, von Gränichen, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 3622156, Commercial Registry Office Zug, (170)
sutersager GmbH, Sitz Zug, CH-170.4.006.742-5.
Domizil:
Untermüli 1, 6300 Zug, GmbH (Neueintragung). Statutendatum 25.10.2006.
Zweck:
Betrieb eines Ateliers für visuelle Gestaltung und Kommunikation, namentlich im Bereich des Corporate Designs, der Buchgestaltung sowie der Entwicklung von Kommunikationsmassnahmen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Suter, Christine, Heimat Gränichen, in Zürich, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000;
Sager, Roger, Heimat Schenkon, Rain, in Luzern, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000.