Reports for Marcel Paul Suter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marcel Paul Suter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005950747, Commercial Registry Office Zurich, (20)
moneycare AG, in Zürich, CHE-192.690.660, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005206449).
Domizil neu:
Schützengasse 4, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Philipp, von Suhr, in Steckborn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Marcel Paul, von Thalwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirth, Christa, von Buchholterberg, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005951103, Commercial Registry Office Zug, (170)
moneycare VAT reclaim AG, in Hünenberg, CHE-403.461.983, Bösch 73, 6331 Hünenberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen und Beratungen in Steuerangelegenheiten insbesondere betreffend Warenumsatzsteuern, Mehrwertsteuern, öffentliche Gebühren und Abgaben im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Warenlieferungen, Transporten, Dienstleistungen sowie Übermittlung von EDV-Daten, Lizenzen und Royalties. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 09.01.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Suter, Marcel Paul, von Thalwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wirth, Christa Rosa, von Buchholterberg, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005074398, Commercial Registry Office Zurich, (20)
moneycare AG, in Zürich, CHE-192.690.660, Konradstrasse 14, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.01.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen und Beratungen in Steuerangelegenheiten insbesondere betreffend Warenumsatzsteuern, Mehrwertsteuern, öffentliche Gebühren und Abgaben im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Warenlieferungen, Transporten, Dienstleistungen sowie Übermittlung von EDV-Daten, Lizenzen und Royalties. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.01.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kuhn, Philipp, von Suhr, in Steckborn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Marcel Paul, von Thalwil, in Thalwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stockmann, Oliver Roman, von Sarnen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.