Reports for Marisa Ines Hochwieser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marisa Ines Hochwieser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005863222, Commercial Registry Office Berne, (36)
filmdistribution schweiz, in Bern, CHE-103.966.230, Verein (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2022, Publ. 1005603155).
Statutenänderung:
10.03.2022. 13.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Karin Gabriela, von Vilters-Wangs, in Wangen b. Dübendorf (Wangen-Brüttisellen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Marzio Carlo, von Walzenhausen, in Niederrohrdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hochwieser, Marisa Ines, von Rothenburg, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Suppiger, Marisa Ines].
Publication number: HR02-1005603155, Commercial Registry Office Berne, (36)
filmdistribution schweiz, in Bern, CHE-103.966.230, Verein (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2020, Publ. 1005014529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Leo, von Altstätten, in Neerach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaumlechner, Peter, von Aadorf, in Hünenberg See (Hünenberg), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thurston, Cyril, von Glarus Nord, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treichler, Daniel Christian, von Herrliberg, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badoer, Claudia Karin, von Feuerthalen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Philipp, Reto Lorenz, von Pfäffikon, in Russikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suppiger, Marisa Ines, von Rothenburg, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.