Reports for Marco Stutz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marco Stutz
Newest SOGC notifications: Marco Stutz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006098426, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Helvengo AG, in Zürich, CHE-428.533.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2024, Publ. 1006035293).
Firma neu:
Helvengo AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Helvengo SA en liquidation) (Helvengo Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.07.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huemer, Felix, österreichischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Andreas, Benedikt Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pranjic, Vedran, von Rheinfelden, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stutz, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005970083, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Redstone Digital (Schweiz) GmbH, in Zürich, CHE-307.100.791, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2023, Publ. 1005820733).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
André, Lukas, von Bern, in Birmensdorf (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 340 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 390 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stutz, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005317918, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ERGONOMICS AG, in Zürich, CHE-107.358.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005199613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Exner, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.