Reports for Sévérine Studer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sévérine Studer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4360403, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
com-mitt-art GmbH, in Oensingen, CHE-100.213.275, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2013, Publ. 923239).
Firma neu:
com-mitt-art GmbH in Liq..
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: Birmensdorferstrasse 531b, 8055 Zürich. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.07.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür, Konrad, von Amden, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Langendorf];
Studer, Sévérine, von Solothurn, in Zürich, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2675981, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SIX Swiss Exchange AG, in Zürich, CHE-106.787.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2447409).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziltener, Caroline, von Basel, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Feuz, Niklaus, von Lauterbrunnen, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Denis, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Studer, Sévérine, von Solothurn, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüttimann, Andrea, von Galgenen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Amrein, Patrick Florian, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furegati, Marco, von Zürich, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Horgen];
Kölle, Simone, deutsche Staatsangehörige, in Islisberg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Birmensdorf ZH];
Moretti, Gabriella, von Bubendorf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Matthias, von Zürich, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
Riberzani, Luigi, von Luzern, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Luzern];
Schenker, Lukas, von Gretzenbach, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schuler, Christoph, von Rothenthurm, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Bartenwerffer, Andrea, von Oberrieden und Wohlen AG, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich].
Publication number: 5762930, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SIX Swiss Exchange AG, in Zürich, CH-020.6.000.206-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2010, S. 36, Publ. 5709576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Popp, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Romanelli, Frank, britischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stadelmann, Samuel, von Romoos, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wyrsch, Jaqueline, von Basel und Buochs, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:Ernst & Young AG];
Berger, Matthias, von Egg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cemo, Berina, österreichische Staatsangehörige, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kiefer, Thomas, von Solothurn, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Savmaz, Oemer, von Sargans, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sourlis, Maria, von Richterswil, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiger, Simona, von Adliswil, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Studer, Sévérine, von Solothurn, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suter, Manuela, von Wettingen, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vicandi, Patrick, von Gossau ZH, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.