Reports for Werner Strohmeyer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Werner Strohmeyer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005050305, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Winter Investment AG, in Engelberg, CHE-459.158.574, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2020, Publ. 1005009733).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strohmeyer, Werner, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005009733, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Winter Investment AG, in Engelberg, CHE-459.158.574, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662327).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winter, Philippe, von Oberwil (BL), in Oberwil (BL), einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buck, Stefan, von Löhningen, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strohmeyer, Werner, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winter, Alexej, von Oberwil (BL), in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6012106, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Mainbridge AG, in Basel, CH-270.3.013.731-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2009, S. 6, Publ. 4998636).
Statutenänderung:
06.01.2011.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strohmeyer, Werner, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ilon, Claes Birger, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niedermann, Claude, von Niederhelfenschwil, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Adrian, von Vals, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würz Heintz, Karin, von Riehen, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.