Reports for Christine Stooss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christine Stooss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006018706, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
ROBQ Energie Beratung GmbH, in Luzern, CHE-242.716.016, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2023, Publ. 1005726033).
Firma neu:
ROBQ Energie Beratung GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 19.04.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stooss, Christine, von Allschwil, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4125399, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
TAT Gerliswil GmbH, in Luzern, CHE-242.716.016, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2011, Publ. 6428344).
Statutenänderung:
16.02.2018.
Firma neu:
ROBQ Energie Beratung GmbH.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Beriech der Elektrosmogsanierung, Wasser- und Luftaufbereitung, Erdstrahlenschutzes sowie der Wiederherstellung harmonischer Wohn-, Arbeits- und Lebensverhältnisse;
Handel mit und Installation entsprechender Produkte;
Verkauf kosmetischer, pharmazeutischer sowie gesundheitsfördernder Produkte;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaft und Dritte.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fokus Wirtschaftsberatung AG (CH-100.3.021.384-3), in Luzern, Gesellschafterin, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
TAT Immobilien Holding AG (CH-100.3.786.649-9), in Luzern, Gesellschafterin, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Reumschüssel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stooss, Christine, von Allschwil, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 3009343, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Touring Club Schweiz, Sektion beider Basel, in Füllinsdorf, CHE-112.361.244, Verein (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2014, Publ. 1270463).
Statutenänderung:
09.06.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schultheiss, Dr. Beat, von Riehen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stooss, Christine, von Allschwil, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vonzun, Reto, von Scuol, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.