Reports for Thierry Stöckli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thierry Stöckli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005334776, Commercial Registry Office Berne, (36)
ing.-büro riesen AG, in Bern, CHE-114.844.826, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021, Publ. 1005255323).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Marc, von Rüderswil, in Schüpbach (Signau), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grosshöchstetten, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Stöckli, Thierry, von Rüschegg, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grafenried (Fraubrunnen), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 3866955, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ingenieurbüro Riesen AG, in Bern, CHE-114.844.826, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2017, Publ. 3727715).
Statutenänderung:
08.11.2017.
Firma neu:
ing.-büro riesen Bern AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Gebäude-, Energie- und Umwelttechnik, insbesondere der Planung, Projektierung sowie Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich (einschliesslich E-Mail).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumer, Alain Philipp, von Glarus, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmer, Thomas, von Diemtigen, in Rubigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wüthrich, Johannes, von Eggiwil, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Eicher, Hanspeter Dr., von Buchholterberg, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Többen, Dieter Markus Werner, von Thun, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marti, Beat, von Rapperswil (BE), in Busswil BE (Lyss), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Stöckli, Thierry, von Rüschegg, in Grafenried (Fraubrunnen), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz].
Publication number: 3312883, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ingenieurbüro Riesen AG, in Bern, CHE-114.844.826, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263905).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli, Thierry, von Rüschegg, in Grafenried (Fraubrunnen), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.