Reports for Maaike Stöckli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Maaike Stöckli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005661925, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fruchtpaar GmbH, in Münchenbuchsee, CHE-186.396.689, Im Eggacker 16, 3053 Münchenbuchsee, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Online-Vertrieb (Webshop) von Produkten jeglicher Art im Bereich Schwangerschaften, Fertilität und weiblicher Gesundheit. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 20.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stöckli, Maaike, von Guggisberg, in Münchenbuchsee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005634124, Commercial Registry Office Berne, (36)
Marcel Stöckli Immobilien AG, in Münchenbuchsee, CHE-105.959.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2552069).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Qualicon Holding AG, in Kirchberg (BE) (CHE-102.536.163), gemäss Fusionsvertrag vom 14.12.2022 und Bilanz per 30.06.2022. Aktiven von CHF 1'501'487.04 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 826'110.18 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli, Marcel, von Guggisberg, in Worben, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Curley, Sarike, von Guggisberg, in Hindelbank, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stöckli, Sarike, in Worben, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stöckli, Maaike, von Guggisberg, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Worben, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stöckli Kiener, Saskia, von Guggisberg und Oberthal, in Worben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005169498, Commercial Registry Office Berne, (36)
Qualicon Holding AG, in Kirchberg (BE), CHE-102.536.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2009, S.5, Publ. 4834460).
Domizil neu:
Industrie Neuhof 21, 3422 Kirchberg BE.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Mirco, von Signau, in Wohlen bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli, Marcel, von Guggisberg, in Worben, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Affolter, Oliver, von Lüterkofen-Ichertswil, in Worben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Maaike, von Guggisberg, in Worben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli Kiener, Saskia, von Guggisberg, in Worben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.