Reports for Peter Steiner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Steiner
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Steiner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006022330, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Golfplatz Ybrig AG, in Unteriberg, CHE-103.581.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2023, Publ. 1005726078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Alfred, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Peter, von Benken SG, in Wagen, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weltin, Daniel, von Zürich, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bassi, Maria, österreichische Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4177018, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Golf Club Ybrig, in Unteriberg, CH-130.0.012.182-9, Betreibt die Golfanlage der Golfplatz Ybrig AG, Verein (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2005, S. 13, Publ. 2819424).
Statutenänderung:
20.04.2004.
Zweck neu:
Bezweckt die Förderung des Golfsportes durch entsprechende Vereinsaktivitäten und durch den Betrieb einer Golfanlage im Ochsenboden, Studen, Gemeinde Unteriberg.
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 5 bis 7 Mitgliedern und Revisionsstelle. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Bernhard, von Sattel, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Peter, von Benken SG, in Wagen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Jürg, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Angelika, von Zufikon, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Del Siena, Roberto, von Menziken, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavallari, Maurizio, von Hägglingen, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3998068, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Peter Steiner Unternehmens- und Wirtschaftsberatung, bisher in Rapperswil SG, CH-320.1.044.899-4, Unternehmens- und Wirtschaftsberatung usw. Einzelfirma (SHAB Nr. 149 vom 05.08.1998, S. 5404).
Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Peter, von Benken SG, in Wagen (Rapperswil-Jona), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wagen (Jona)].