Reports for Dieter Joseph Pedro Steinemann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dieter Joseph Pedro Steinemann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004932570, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 24772 vom 29.06.2020 forty7 AG, in Pfäffikon, CHE-113.720.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926157).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinemann, Dieter Joseph Pedro, von Zürich, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Bösingen];
Steinemann, Marianne E., von Zürich, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Bösingen].
Publication number: HR02-1004926157, Commercial Registry Office Zurich, (20)
forty7 AG, in Pfäffikon, CHE-113.720.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, S.0, Publ. 3095839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hobi, Martin Werner, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steinemann, Marianne, von Zürich, in Pfäffikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinemann, Dieter Joseph Pedro, von Zürich, in Bösingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rüede, Manuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steinemann, Marianne E., von Zürich, in Bösingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5895818, Commercial Registry Office Zug, (170)
Zentilleon AG, in Zug, CH-170.3.031.805-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 20, Publ. 4670982).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinemann, Dieter Joseph Pedro, von Zürich, in Wädenswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugnolaro-Friedrich, Roberto Astore, von Massagno, in Hettlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brugnolaro-Friedrich, Dr. Christiane, von Salenstein, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.