Reports for Marco Steinacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marco Steinacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004456460, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Warmbächli, in Bern, CHE-401.183.690, Genossenschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, Publ. 2336899).
Domizil neu:
Güterstrasse 8, 3008 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dancet, Bernadette, von Genève, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geissbühler, Stefan, von Lauperswil, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhli, Alexander, von Kallnach, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nauen, Mechthilde, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zimmermann, Simona, von Luzern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinacher, Marco, von Basel, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fanghänel, Ilja, von Zürich, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thiesen, Claudia, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1888025, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Warmbächli, in Bern, CHE-401.183.690, Genossenschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2013, Publ. 1037689).
Statutenänderung:
10.06.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leimgruber, Philipp, von Basel, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obermeyer, Jana, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pettenati, Francesca, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gunsch, Matthias, von Aarau, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebsamen, Susanne, von Zürich, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinacher, Marco, von Basel, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3593584, Commercial Registry Office Zug, (170)
Trevor Verwaltungen AG, Sitz [bisher: Basadingen ], CH-440.3.003.595-8, Uebernahme von Verwaltungsmandaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2002, Seite 11).
Statutenänderung:
03.10.2006.
Sitz Neu:
Zug.
Domizil Neu:
Eschenring 2, 6300 Zug.
Zweck:
Uebernahme von Verwaltungsmandaten sowie Durchführung von Treuhandgeschäften. An- und Verkauf von Grundeigentum.
Aktienkapital Bisher:
CHF 100'000.
Liberierung:
CHF 100'000, 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen Bisher:
Croato Treuhand, in Diessenhofen, Revisionsstelle.
Geändert:
Fiechter, Peter, Heimat Thalwil, Thürnen, in Zug, Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: in Basadingen];
Steinacher, Laura, Heimat Basel, Frutigen, in Winterthur, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basadingen];
Steinacher, Marco, Heimat Basel, Frutigen, in Bern, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basadingen].