Reports for Daniel Steffen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Steffen
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Steffen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005545593, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Finanzkontrolle des Kantons Luzern, in Luzern, CHE-113.948.469, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2019, Publ. 1004691116). [gestrichen: Rechtliche Grundlagen: Art. 1 ff. Finanzkontrollgesetz des Kantons Luzern vom 08.03.2004 und Verordnung über die Organisation, die Führung und die Kontrolle der kantonalen Verwaltung sowie deren Beteiligung am Abschluss (Organisationsverordnung) vom 22.08.1995.].
Rechtliche Grundlagen:
§ 1 ff. Finanzkontrollgesetz des Kantons Luzern vom 08.03.2004 und Verordnung über die Organisation, die Führung und die Kontrolle der kantonalen Verwaltung (Organisationsverordnung) vom 04.07.2017.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Daniel, von Lützelflüh, in Zofingen, stellvertretender Leiter der Finanzkontrolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fein, Karin, von Zürich, in Adliswil, Leiterin der Finanzkontrolle, mit Einzelunterschrift [bisher: Leiterin der Finanzkontrolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Waser, Adrian, von Wolfenschiessen, in Luzern, stellvertretender Leiter der Finanzkontrolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004691116, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Finanzkontrolle des Kantons Luzern, in Luzern, CHE-113.948.469, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3661353).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Claude, von Sursee, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer, Ruedi, von Kerns, in Weggis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lütolf, Myrtha, von Sursee, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metz, Gregor, von Adligenswil, in Adligenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyamatanga-Thürig, Claudia, von Malters, in Sempach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rogger, Michèle, von Hohenrain, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sennrich, Charlotte, von Auw, in Auw, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Patrik, von Luthern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fein, Karin, von Zürich, in Adliswil, Leiterin der Finanzkontrolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Daniel, von Lützelflüh, in Zofingen, stellvertretender Leiter der Finanzkontrolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Leiter der Finanzkontrolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.
Publication number: 7156130, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Finanzkontrolle des Kantons Luzern, in Luzern, CH-100.8.788.265-0, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7030268).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Marcel, von Alpnach und Stans, in Wauwil, Leiter der Finanzkontrolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Daniel, von Lützelflüh, in Zofingen, Leiter der Finanzkontrolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stellvertretender Leiter der Finanzkontrolle mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nyamatanga-Thürig, Claudia, von Malters, in Sempach, Stellvertretende Leiterin der Finanzkontrolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].