Reports for Hanspeter Stamm
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hanspeter Stamm
Holdings
Newest SOGC notifications: Hanspeter Stamm
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005627907, Commercial Registry Office Zug, (170)
Elektro - Blitz AG, in Baar, CHE-103.840.244, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4031753).
Domizil neu:
Blegistrasse 25, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stamm, Philipp, von Schleitheim, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stamm, Hanspeter, von Schleitheim, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwendener, Ulrich, von Erlenbach (ZH), in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Zug, (170)
Elektro - Blitz AG, Sitz B a a r, Betrieb eines Elektrofachgeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 30.10.1997, S. 7898).
Eingetragene Personen Geändert:
Stamm, Hanspeter, Heimat Schleitheim, in Oberengstringen, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Gelöscht:
[Schwendeler, Walter, Heimat Tuggen, in Walchwil, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Zug, (170)
Elektro - Blitz AG, Sitz Baar, Betrieb eines Elektrofachgeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 02.02.1987, S. 405).
Statutenänderung:
22.10.1997.
Aktienkapital Geändert:
CHF100'000 [bisher: CHF50'000].
Liberierung:
CHF50'000, 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF2'000 [bisher: 50 Namenaktien zu CHF1'000].
Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen Geändert:
Stamm, Hanspeter, Heimat Schleitheim, in Oberengstringen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwendeler, Walter, Heimat Tuggen, in Walchwil, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Reso AG, in Schötz, Revisionsstelle.