Reports for Heribert Stalder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Heribert Stalder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3200583, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
InGastronomie AG, in Schwyz, CHE-109.080.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2015, Publ. 2441653).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keist, Bruno, von Wikon, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stalder, Heribert, von Magden, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2905247, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
CES Bauingenieur AG, in Hergiswil (NW), CHE-105.741.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, Publ. 2807891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Heribert genannt Herbert, von Magden, in Schwyz, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Christian, von Basadingen-Schlattingen, in Kriens, mit Einzelunterschrift beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura beschränkt auf den Hauptsitz];
Zumbühl, Patrick Eduard, von Wolfenschiessen, in Alpnach, mit Einzelprokura beschränkt auf den Hauptsitz.
Publication number: 2006907, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
SonnFeld AG, in Schwyz, CHE-201.790.452, bei Heribert Stalder, Herrengasse 10, 6430 Schwyz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.02.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Realisierung und Finanzierung von Bau- und Immobilienprojekten und den Erwerb, die Verwaltung, Bewirtschaftung, Vermietung und Veräusserung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 400'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.00.
Aktien:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.2.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stalder, Heribert, genannt Herbert, von Magden, in Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichlin, Josef, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Norbert, von Rothenthurm, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.