Reports for Arno Stähli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Arno Stähli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005693140, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stähli Invest Vermögensberatung GmbH, in Zollikon, CHE-114.378.416, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2008, S.31, Publ. 4553768).
Statutenänderung:
07.02.2023.
Firma neu:
Stähli Invest GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Herrliberg.
Domizil neu:
Bergstrasse 109, 8704 Herrliberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die nicht bewilligungspflichtige Vermögensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 16.06.2008 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Stähli Invest Vermögensberatung, in Zollikon, gemäss Vertrag vom 06.06.2008 und Übernahmebilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 254'993.40 und Passiven von CHF 56'664.89, wofür 500 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 148'328.51 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 07.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.02.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberli Treuhand AG (CH-020.3.900.389-6), in Zürich, Revisionsstelle;
Stähli, Rosmarie, von Herrliberg, in Herrliberg, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stähli, Arno, von Oberhofen am Thunersee, in Herrliberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005631621, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Jürg Walter Meier-Stiftung, in Luzern, CHE-113.438.731, Stiftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2007, S.8, Publ. 3907758).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Dr. Peter, von Escholzmatt-Marbach und Luzern, in Luzern, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Luzern und Escholzmatt, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Stähli, Arno, von Oberhofen am Thunersee, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004947282, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Portmann Asset Management GmbH, in Zollikon, CHE-113.741.744, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783625).
Statutenänderung:
16.07.2020.
Firma neu:
Portmann Asset Management GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
Eichstrasse 24d, 8712 Stäfa. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.07.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stähli, Arno, von Oberhofen am Thunersee, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Gabriele, von Stäfa, in Stäfa, mit Einzelprokura, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Peter, von Pfäffikon, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].