Reports for Isabelle Städler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Isabelle Städler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004937481, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Ladenmacher AG, in Hägendorf, CHE-114.993.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926685). [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 30.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Städler, Christian, von Altstätten, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Städler, Isabelle, von Altstätten, in Neuenhof, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Michel, von Rohrbach, in Hägendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Städler, Markus, von Altstätten, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
BDO AG (CHE-303.222.254), in Olten, Revisionsstelle.
Publication number: 4209921, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Ladenmacher AG, in Hägendorf, CHE-107.456.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2742783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Städler-Merki, Verena Elsa, von Altstätten, in Würenlos, mit Einzelunterschrift;
Iten, Stefan Hias, von Unterägeri, in Menzingen, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Städler, Christian, von Altstätten, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Städler, Isabelle, von Altstätten, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3788847, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Staedi Holding AG, in Hägendorf, CHE-114.993.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2015, Publ. 2286001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Städler-Merki, Verena Elsa, von Altstätten, in Würenlos, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Städler, Christian, von Altstätten, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Städler, Isabelle, von Altstätten, in Neuenhof, mit Kollektivunterschrift zu zweien.