Reports for Fernando Stadler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Fernando Stadler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2957790, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Kabel-TV-Anlage Lüsch, in Menziken, CH-400.5.000.311-8, Ausbau und Unterhalt einer Antennenanlage, um bestmöglichen Fernsehempfang im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu erhalten, Genossenschaft (SHAB Nr. 17 vom 28.01.2003, S. 2, Publ. 833804).
Firma neu:
Kabel-TV-Anlage Lüsch in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Martin Ackermann, Finanzverwalter der Gemeinde Reinach, 5734 Reinach. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.02.2004 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildi, Karl, von Reinach AG, in Reinach AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Bruno, von Luzern, in Muri AG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Josef, von Pfeffikon, in Pfeffikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Fernando, von Birrwil, in Menziken, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Martin, von Wolfwil, in Menziken, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Kabel-TV-Anlage Lüsch, in Menziken, Ausbau und Unterhalt einer Antennenanlage, um bestmöglichen Fernsehempfang im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu erhalten, Genossenschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2002, S. 2, Publ. 6145).
Statutenänderung:
22.04.2002. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber-Lauer, Georges, von Menziken, in Menziken, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Kurt, von Dürrenäsch, in Reinach AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tenger, Ernst Jakob, von Schleitheim, in Reinach AG, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Bruno, von Luzern, in Muri AG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber-Bütikofer, Kurt, von Menziken, in Birrwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Menziken, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ackermann, Martin, von Wolfwil, in Menziken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dätwyler, Herbert, von Staffelbach, in Reinach AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Josef, von Pfeffikon, in Pfeffikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Fernando, von Birrwil, in Menziken, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
IRB Interregio Bank, in R e i n a c h A G , Betrieb einer Regionalbank usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2000, S. 1745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Carmen, von Vechigen, in Menziken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stadler, Fernando, von Birrwil, in Menziken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sigrist, Urs, von Obfelden, in Suhr, Vize- Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstutz, Daniel, von Sigriswil, in Teufenthal AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bolliger, Rudolf, von Gontenschwil, in Fahrwangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Estermann, Marco, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hochuli, Hans, von Aarau, in Kölliken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vogler, Daniel, von Neuchâtel und Basel, in Unterentfelden, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Hansueli, von Birrwil, in Birrwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stellvertretender Direktor];
Bohnenblust, Rolf, von Schwarzhäusern, in Schafisheim, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Jungo, Gilbert, von Düdingen, in Menziken, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Klaus, Robert, von St. Ursen, in Brugg, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Sandmeier, Heinz, von Seengen, in Lenzburg, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Tschamper, Andreas, von Strengelbach, in Strengelbach, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Roland, von Oberbüren und Niederhelfenschwil, in Boswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gottermayer, Stefan, von Oberentfelden, in Oberentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hess, Sandra, von Neudorf, in Boniswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oederlin, Christoph, von Baden, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pletscher, Christian, von Schleitheim, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schär, Peter, von Murgenthal, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Judith, von Niedermuhlern, in Müswangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Setz, Markus, von Ufhusen, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thomi, Kurt, von Oberburg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Uebelhart, Martin, von Welschenrohr, in Suhr, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wettstein, Susanne, von Zürich und Russikon, in Lupfig, mit Kollektivprokura zu zweien.