Reports for Bernhard Speck
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bernhard Speck
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004529656, Commercial Registry Office Aargau, (400)
curant GmbH, in Untersiggenthal, CHE-109.558.591, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148965).
Firma neu:
curant GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.12.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Speck, Bernhard, von Oberkulm, in Meisterschwanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4148965, Commercial Registry Office Aargau, (400)
curant GmbH, in Untersiggenthal, CHE-109.558.591, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2012, Publ. 6961644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unitalis AG (CHE-101.473.560), in Untersiggenthal, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Lo Stanco, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Laufenburg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schmidhalter, Heinz, von Termen und Brig-Glis, in Klingnau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Speck, Bernhard, von Oberkulm, in Meisterschwanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publication number: 4131333, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Mechtronik AG, in Untersiggenthal, CHE-101.473.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3742045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidhalter, Heinz, von Brig-Glis und Termen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Speck, Bernhard, von Oberkulm, in Meisterschwanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Renna, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Turgi, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heiniger, Peter, von Eriswil, in Turgi, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
BDS Wirtschaftsprüfungs AG (CHE-101.587.844), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Indrizzi, Michel, von Brugg, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leunig, Stephan, von Würenlos, in Lengnau (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lo Stanco, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Laufenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Isaki, Malik, von Untersiggenthal, in Würenlingen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
UTA Treuhand AG Kleindöttingen (CHE-107.100.301), in Böttstein, Revisionsstelle.