Reports for Dr. Alessandro Sparla
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Alessandro Sparla
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006121157, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Italienische Handelskammer für die Schweiz, in Zürich, CHE-107.821.234, Verein (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005769970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dell'Anna, Monica, von Bern, in Bern, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sparla, Alessandro, von Muzzano, in Muzzano, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Chiara, Giovanna, italienische Staatsangehörige, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ereditato, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Pierri, Vincenzo, von Erschwil, in Luzern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gherzi della Cella, Giuseppe, von Zollikon, in Zollikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bottani, Dario, von Bioggio, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Calderan, Massimo, von Wallisellen, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004846967, Commercial Registry Office Ticino, (501)
mymarq, in Lugano, CHE-470.042.365, associazione (Nr. FUSC 189 del 01.10.2019, Pubbl. 1004727650).
Statuti modificati:
07.12.2019.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Sparla, Alessandro, da Muzzano, in Muzzano, vice-presidente, con firma collettiva a due.
Publication number: HR02-1004778855, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, in Zürich, CHE-107.821.234, Verein (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, S.0, Publ. 3698865).
Statutenänderung:
09.04.2019.
Name neu:
Italienische Handelskammer für die Schweiz.
Uebersetzungen des Namens neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Zweck der Kammer ist die Förderung der Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen Italien auf der einen und der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein auf der anderen Seite und die Unterstützung der wirtschaftlichen Akteure der genannten Länder und insbesondere ihrer Mitglieder durch Informationen, Empfehlungen etc.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lotti, Andrea G., von Schlatt ZH, in Weiningen ZH, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Serica, Alfredo, von Chiasso, in Dubai (AE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedl, Richard A., von Oberrohrdorf, in Oberrohrdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Prast, Hansjörg, italienischer Staatsangehöriger, in Leifers (IT), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frapolli, Elia V.R., von Lugano, in Giubiasco, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mayr, Siegfried, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bozzo, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Messery (FR), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sparla, Alessandro, von Muzzano, in Muzzano, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bencivenga, Bruno, von Küsnacht (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dina, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ferrazzini, Agostino, von Mendrisio, in Lugano, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perrais, Sebastien, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rezzin, Stefano, von Personico, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cretti, Giovanni Luigi, genannt Giangi, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster].