Reports for Bettina Sommer-Uhlmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bettina Sommer-Uhlmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004869968, Commercial Registry Office Berne, (36)
GEFAB Genossenschaft, in Sigriswil, CHE-102.328.601, Genossenschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2017, Publ. 3827059).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer-Uhlmann, Bettina, von Sumiswald, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Georges, von Hausen (AG), in Thun, Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied + Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beetschen, André, von Lenk, in Eschlikon TG (Eschlikon), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zwygart, Philemon, von Krauchthal, in Hilterfingen, Vizepräsident der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bächi, Konrad, von Zürich, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oester, Heidi, von Schwellbrunn, in Schwendibach (Steffisburg), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buri, Gerhard, von Krauchthal, in Burgdorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jakob, Eduard, von Lauperswil, in Arni BE, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 6114742, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft für Evangelische Ferien-, Alters- und Bildungsheime, in Sigriswil, CH-092.5.002.179-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2008, S. 4, Publ. 4647496).
Statutenänderung:
01.05.2010.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Die Bemerkungen betreffend Verwaltung, Unterschriftenregelung sowie der publikationsflichtigen Tatsachen werden gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend] [gestrichen: Verwaltung: 3 bis 9 Mitglieder].[gestrichen: Der Präsident zeichnet kollektiv zu zweien mit Sekretär oder Kassier.].[gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Indermühle, Daniel, von Amsoldingen, in Uttigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächi, Konrad, von Zürich, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Sommer-Uhlmann, Bettina, von Sumiswald, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Gümligen (Gde. Muri bei Bern), Mitglied und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Hein, Michael, von Bern, in Münchringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jakob, Eduard, von Lauperswil, in Arni bei Biglen (Arni BE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Konolfingen];
HST Treuhand AG (CH-092.3.001.131-6), in Thierachern, Revisionsstelle.
Publication number: 3371914, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft für Evangelische Ferien-, Alters- und Bildungsheime, bisher in Thun, CH-092.5.002.179-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.1999, S. 4564).
Statutenänderung:
3.04.2004.
Sitz neu:
Sigriswil.
Domizil neu:
Parkhotel am See, Seestrasse 156, 3654 Gunten. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomi, Erwin, von Oberburg, in Hilterfingen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenberg, Walter, von Uebeschi, in Birsfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Ernst, von Schangnau, in Unterseen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenk, Peter Dr., von Riehen, in Wädenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer-Uhlmann, Bettina, von Sumiswald, in Gümligen (Gde. Muri bei Bern), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bächi, Konrad, von Zürich, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Beetschen, André, von Lenk, in Eschlikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jakob, Eduard, von Lauperswil, in Konolfingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.