Reports for Adnan Smajlovic
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Adnan Smajlovic
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005793395, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Lenok Netzbau GmbH, bisher in Opfikon, CHE-194.904.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005531679).
Statutenänderung:
04.07.2023.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Rothenbadstrasse 11, 6015 Luzern. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smajlovic, Ahmed, von Stans, in Neuenkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Smajlovic, Adnan, von Aarau, in Ebikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005531679, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Psetta Communication GmbH, bisher in Neuenkirch, CHE-194.904.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, Publ. 3697145).
Statutenänderung:
20.07.2022.
Firma neu:
Lenok Netzbau GmbH.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Hohenstieglen 15, 8152 Glattbrugg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Arbeiten im Bereich Glasfasertechnik, insbesondere spleissen, messen, planen, beraten, und Handel mit damit zusammenhängenden Produkten sowie Erbringung aller Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit Elektro- und Kommunikationsanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwotzer, Willi, von Eggersriet, in Neuenkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schwotzer, Ursula Margareta, von Eggersriet, in Neuenkirch, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schwotzer, Christian Martin, von Eggersriet, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smajlovic, Adnan, von Aarau, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.