Reports for Dr. Wolfgang Sipos
Mandates
Newest SOGC notifications: Dr. Wolfgang Sipos
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004999530, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Cerefort GmbH, in Stansstad, CHE-361.116.774, Mettlenstrasse 14, 6363 Fürigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.10.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Lebensmitteln und Getränken. Die Gesellschaft kann Patente und andere Immaterialgüterrechte oder Know-how erwerben, verwerten und übertragen, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 50'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Mit Erklärung vom 08.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Friedrichson Kunz, Dr. Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 175 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Festel, Prof. Dr. Dr. Gunter, von Stansstad, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 175 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sipos, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Venus, Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4325369, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Davos Diagnostics AG, in Davos, CHE-151.310.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2017, Publ. 3710729).
Statutenänderung:
18.04.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenisch, Dr. Johann L., von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kündig, Thomas Martin, von Pfäffikon, in Oberrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusler, Dr. Hermann Detlev, deutscher Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sipos, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3856519, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
DNA Essence GmbH, in Stansstad, CHE-289.298.782, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2250111).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Festel, Dr. Gunter Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 81 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Festel, Dr. Gunter Werner, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sipos, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stolmár, Dr. Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kabisch, Dr. Johannes Fritz, deutscher Staatsangehöriger, in Mühltal (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 81 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Greifswald (DE), mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].