Reports for Claude Henri Sieder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Claude Henri Sieder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1685831, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Schmid AG, energy solutions, in Eschlikon, CHE-105.774.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2013, Publ. 7152010).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Albert Paul, von Wängi, in Bazenheid, mit Kollektivprokura zu zweien;
Harder, Paul, von Niederbüren, in Henau (Uzwil), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Cornelia, von Wilderswil, in Eschlikon TG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wil SG];
Sieder, Claude Henri, von Gommiswald, in Ettenhausen (Aadorf), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1400347, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Plica AG, in Frauenfeld, CHE-103.663.775, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, Publ. 1224005).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieder, Claude, von Gommiswald, in Ettenhausen (Aadorf), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5740032, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
The Gentleman GmbH, in Aadorf, CH-440.4.019.687-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2006, S. 15, Publ. 3688472).
Firma neu:
The Gentleman GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.06.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederer, David, von Walzenhausen, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Sieder, Claude, von Gommiswald, in Ettenhausen (Aadorf), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:in Ettenhausen (Aadorf), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].