Reports for Viola Seydel-Bosshard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Viola Seydel-Bosshard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7009004, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bosshard & Seydel GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.013.750-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 19, Publ. 5045118).
Statutenänderung:
19.12.2012.
Firma neu:
Seydel GmbH Malerservice.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seydel, René, von Gottlieben, in Tägerwilen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Seydel-Bosshard, Viola, von Gottlieben, in Tägerwilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Publication number: 2276106, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bosshard & Seydel GmbH, in Kreuzlingen, Führen eines Malerbetriebes und Dienstleistungsunternehmen für alle Bereiche der Maltechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2000, S. 4936).
Statutenänderung:
17.05.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Rudolf, von Turbenthal, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Bosshard-Leimer, Ursula, von Turbenthal, in Tägerwilen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seydel, René, von Gottlieben, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Seydel-Bosshard, Viola, von Gottlieben, in Tägerwilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafterin, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bosshard & Seydel GmbH, in K r e u z l i n g e n, Weststrasse 22a, 8280 Kreuzlingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.07.2000.
Zweck:
Führen eines Malerbetriebes und Dienstleistungsunternehmen für alle Bereiche der Maltechnik. Die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 40'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bosshard, Rudolf, von Turbenthal, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Seydel, Rene, von Gottlieben, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Bosshard-Leimer, Ursula, von Turbenthal, in Tägerwilen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Seydel-Bosshard, Viola, von Gottlieben, in Tägerwilen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.