Reports for Quirin Senn
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Quirin Senn
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005179467, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Merenschwand - Obfelden Genossenschaft, in Merenschwand, CHE-107.110.883, Genossenschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2020, Publ. 1005014964).
Statutenänderung:
31.03.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank am Lindenberg Genossenschaft, in Auw (CHE-105.778.449), gemäss Fusionsvertrag vom 12.01./13.01.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 479'988'531.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 469'998'879.68 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten je 1 Anteil zu CHF 200.00.
Firma neu:
Raiffeisenbank Reuss-Lindenberg Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagenbuch, Irene, von Obfelden, in Obfelden, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, René, von Bremgarten AG, in Merenschwand, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenberg, Kilian, von Beinwil (Freiamt), in Beinwil (Freiamt), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kissling, André, von Wolfwil, in Merenschwand, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Thomas Michael, von Schaffhausen, in Mühlau, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gobet, Petra, von Menzingen, in Beinwil (Freiamt), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niederberger, Bruno, von Dallenwil, in Merenschwand, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niederberger, Gerhard Peter, von Dallenwil, in Hünenberg, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Quirin, von Geltwil, in Muri (AG), Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle;
Bochicchio, Mario Leo, von Dottikon, in Dottikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Buchs, Marco, von Jaun, in Beinwil (Freiamt), mit Kollektivprokura zu zweien;
Fasler, Fritz Erwin, von Densbüren, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien;
Giano, Remo, von Dietikon, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 7062450, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank am Lindenberg Genossenschaft, in Auw, CHE-105.778.449, Genossenschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2012, Publ. 6496848).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchs, Marco, von Jaun, in Beinwil (Freiamt), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Bankleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Senn, Quirin, von Geltwil, in Muri AG, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Schleiss, Roger, von Engelberg, in Mühlau, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Sins];
Iten, Oliver, von Unterägeri, in Steinhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6200694, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Beinwil-Mühlau-Geltwil Genossenschaft, in Beinwil (Freiamt), CH-400.5.901.011-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2010, S. 2, Publ. 5775068).
Statutenänderung:
25.03.2011.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Auw Genossenschaft, in Auw (CHE-107.109.495)[CH-400.5.001.098-8], gemäss Fusionsvertrag vom 18./20.01.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 159'909'123.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 156'556'345.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten je 1 Anteil zu CHF 200.00.
Firma neu:
Raiffeisenbank am Lindenberg Genossenschaft.
Sitz neu:
Auw.
Domizil neu:
Sinserstrasse 2, 5644 Auw.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Gestrichener Haftungsvermerk aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 87 HRegV.] [gestrichen: Haftung: Beschränkte Nachschusspflicht der Genossenschafter.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutzer, Daniel, von Küssnacht am Rigi, in Beinwil (Freiamt), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bucher, Ralf, von Mühlau, in Mühlau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Markus, von Frick und Zürich, in Auw, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Werner, von Rothenburg, in Auw, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
van Meggelen, René, von Sins, in Auw, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rosenberg, Kilian, von Beinwil (Freiamt), in Beinwil (Freiamt), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buchs, Marco, von Jaun, in Beinwil (Freiamt), Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gärtner, Walter, von Root und Neuenkirch, in Immensee, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Root];
Niederberger, Gerhard, von Dallenwil, in Eschenbach LU, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Eschenbach, Mitglied der Bankleitung mit Kollektivprokura zu zweien];
Senn, Quirin, von Geltwil, in Muri AG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Bankleitung mit Kollektivprokura zu zweien];
Hiller, Janine, von Schönenwerd, in Reinach AG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Menziken].