Reports for Christoph Sempach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Sempach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006099865, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Thurneysen Liegenschaften AG, in Basel, CHE-392.868.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675686).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sempach, Christoph, von Schangnau, in Reinach (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004675686, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Thurneysen Liegenschaften AG, bisher in Münchenstein, CHE-392.868.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529410).
Statutenänderung:
01.07.2019.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Aeschenvorstadt 67, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Radowitz, Clemens Heinrich Joseph-Maria, von Basel, in Münchenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurneysen, Urs Martin, von Basel, in Nai Mueang / Roi-Et (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Dr. Beat, von Basel, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sempach, Christoph, von Schangnau, in Reinach (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3269367, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Thurneysen Liegenschaften AG, in Münchenstein, CHE-392.868.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6556978).
Statutenänderung:
21.12.2016.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen entweder schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Radowitz, Clemens Heinrich Joseph-Maria, von Basel, in Münchenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sempach, Christoph, von Schangnau, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thurneyesen, Urs Martin, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Stöckli, Daniel, von Guggisberg, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.