Reports for Hugh Y. Scott-Barrett
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hugh Y. Scott-Barrett
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004946278, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GAM Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803401).
Statutenänderung:
30.04.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scott-Barrett, Hugh, britischer Staatsangehöriger, in Wiltshire (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Thomas, von Fraubrunnen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004803401, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GAM Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2019, Publ. 1004727990).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacob, David J., britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scott-Barrett, Hugh, britischer Staatsangehöriger, in Wiltshire (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sanderson, Peter, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3826785, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GAM Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3647719).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Gier, Johannes A., niederländischer Staatsangehöriger, in Camptown (Schottland/UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scott-Barrett, Hugh, britischer Staatsangehöriger, in Wiltshire (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wiltshire (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jacob, David J., britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.