Reports for Stefan Schwyn
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Schwyn
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005385123, Commercial Registry Office Zurich, (20)
mühlebach partner ag, in Winterthur, CHE-114.381.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4295191).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlebach, Andreas, von Tegerfelden, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wyss, Andreas, von Winterthur, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Roland, von Laufen-Uhwiesen, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eugster, Armin, von Oberegg, in Wil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipf, Thomas, von Amlikon-Bissegg, in Wil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Husa, Raffael, von St. Gallen, in Rümlang, mit Einzelprokura;
Schiltknecht, Hans-Jürg, von St. Gallen, in Dorf, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schwyn, Stefan, von Beringen, in Schaffhausen, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1578301, Commercial Registry Office Zurich, (20)
mühlebach partner ag, in Wiesendangen, CHE-114.381.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2010, S. 29, Publ. 5935268).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiltknecht, Hans-Jürg, von St. Gallen, in Dorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwyn, Stefan, von Beringen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle [bisher: Thalmann Treuhand AG (CH-440.3.001.124-0)].
Publication number: 5935268, Commercial Registry Office Zurich, (20)
mühlebach partner ag Büro für Akustik+Bauphysik, in Wiesendangen, CH-020.3.032.625-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2009, S. 30, Publ. 5006312).
Statutenänderung:
24.11.2010, 02.12.2010.
Firma neu:
mühlebach partner ag. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung der Gründer vom 23.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thalmann Treuhand AG (CH-440.3.001.124-0), in Weinfelden, Revisionsstelle;
Schiltknecht, Hans-Jürg, von St. Gallen, in Dorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyn, Stefan, von Beringen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipf, Thomas, von Amlikon-Bissegg, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Andreas, von Winterthur, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].