Reports for Heinz Schwegler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Heinz Schwegler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4026142, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DRAFTFCB AG, in Wallisellen, CH-020.3.907.159-3, Vertretungen und Agenturen auf dem Gebiet der Werbung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2007, S. 28, Publ. 4007322).
Statutenänderung:
4.07.2007.
Firma neu:
DRAFTFCB/LOWE GROUP AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, Heinz, von Neuenkirch, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänggi, Anton, von Männedorf und Meltingen, in Uetikon am See, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Schmid, Kurt, von Urnäsch, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeger, Rolf, von Meltingen, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Loell, Keith, amerikanischer Staatsangehöriger, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bozell Leutenegger Krüll AG, in W a l l i s e l l e n, Uebernahme von Vertretungen und Agenturen auf dem Gebiet der Werbung, Beteiligungen an anderen Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.1999, S. 2262).
Statutenänderung:
23.03.2000.
Firma neu:
FCB Leutenegger Krüll AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(FCB Leutenegger Krüll SA) (FCB Leutenegger Krüll Ltd.).
Aktien neu:
51 Namenaktien zu CHF 1'000.- (Vorzugsaktien) und 49 Namenaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1 000.-].
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kielholz, Erhard, von Zürich und Mettau, in Lindau, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänggi, Anton, von Männedorf und Meltingen, in Uetikon am See, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bögli, Christoph, von Seeberg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schwegler, Heinz, von Neuenkirch, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ziegler, Markus, von Erstfeld, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien.