Reports for Christoph Claude Schwegler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Claude Schwegler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4299267, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Greenfield Festival Foundation, in Basel, CHE-241.693.186, Stiftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2013, Publ. 7123644).
Urkundenänderung:
24.04.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, Christoph, von Hergiswil bei Willisau, in Arlesheim, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macchi, Oliver, von Mellingen, in Ueberstorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Markus, von Dietikon, in Quarten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3701843, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
New England Clothing Company Ltd, in Arlesheim, CHE-103.625.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2009, Publ. 5029074).
Statutenänderung:
11.08.2017.
Sitz neu:
Reinach (BL).
Domizil neu:
Strittgässli 4, 4153 Reinach BL.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwegler, Christoph Claude, von Hergiswil bei Willisau, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Baumann, Urs, von Reinach (BL), in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2496487, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Restaurant Ackermannshof AG, in Basel, CHE-114.503.236, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2014, Publ. 1298131).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, Christoph Claude, von Hergiswil bei Willisau, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Olstein, Daniel, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizomarkos, George, griechischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Copartner Revision AG (CH-270.3.001.085-4)].