Reports for Josef Schuppler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Schuppler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005002398, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tausendstein GmbH, bisher in Windisch, CHE-402.008.948, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2018, Publ. 4223879).
Statutenänderung:
25.09.2020.
Firma neu:
First Vision GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o HCC AG, Talacker 41, 8001 Zürich. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuppler, Karin, von Rüegsau, in Windisch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schuppler, Josef, von Brugg, in Windisch, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horvat, Janes, deutscher Staatsangehöriger, in Solingen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Berger, Benedict, deutscher Staatsangehöriger, in Solingen (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Devcic, Dominik, von Oberglatt, in Oberglatt, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4223879, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Tausendstein GmbH, in Windisch, CHE-402.008.948, Ankerstrasse 14, 5210 Windisch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.04.2018.
Zweck:
Ausführung von Importgeschäften sowie Handel mit Kunst- und Natursteinen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 16.04.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schuppler, Karin, von Rüegsau, in Windisch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schuppler, Josef, von Brugg, in Windisch, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 4862844, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Allianz Suisse Personal Financial Services AG, in Zürich, CH-020.3.907.593-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2008, S. 23, Publ. 4735252).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuppler, Josef, von Brugg, in Niederlenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Guido, von Diegten, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].