Reports for Manfred Jost Schulz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Manfred Jost Schulz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 926823, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Viniversum AG, in Gossau ZH, CH-020.3.032.767-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, Publ. 6462658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anner, Patrizia, von Bauma, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Manfred Jost, von Galmiz, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5460082, Commercial Registry Office Zurich, (20)
econofit AG, in Volketswil, CH-020.3.032.576-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2008, S. 24, Publ. 4540654). Gemäss Erklärung vom 09.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Manfred Jost, von Galmiz, in Gossau ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andreas Neuhaus Treuhand (CH-020.1.008.624-7), in Grüningen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lackner, Christian Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied];
Sauer, Marcel Alfred, von Dietikon und Zürich, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Bachenbülach].
Publication number: 5443392, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ProCom Management AG, in Volketswil, CH-020.4.033.713-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2008, S. 26, Publ. 4506166). Gemäss Erklärung vom 07.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Manfred Jost, von Galmiz, in Gossau ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anner, Patrizia, von Bauma, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien mit Manfred Jost Schulz oder Marcel Sauer;
Andreas Neuhaus Treuhand (CH-020.1.008.624-7), in Grüningen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauer, Marcel, von Dietikon und Zürich, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bachenbülach, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].