Reports for Remo Schürpf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Remo Schürpf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005817574, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
ASS-Academy GmbH, in Härkingen, CHE-352.397.025, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2019, Publ. 1004615996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giezendanner, Ulrich, von Rothrist, in Rothrist, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Emil, von Nesslau, in Wattwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herrmann, Roland, von Kölliken, in Bex, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schürpf, Remo, von Appenzell, in Geuensee, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Adrian, von Kappel SO, in Kappel SO, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Umbricht-Pieren, Nadja, von Adelboden, in Heimiswil, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berther, Florian, von Tujetsch, in Tujetsch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Martino, Marco, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Walter, von Spiringen, in Erstfeld, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Loretan, Jean Claude, von Leukerbad, in Sierre, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stettler, René, von Vechigen, in Meiringen, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004663479, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Auto Wyder AG, in Sursee, CHE-107.276.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2016, Publ. 3189757).
Statutenänderung:
21.06.2019.
Firma neu:
Immobilien Wyder AG.
Zweck neu:
Erwerb, Überbauung, Vermietung, Verwaltung und Verkauf von Immobilien;
Beteiligungen;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.06.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyder, Hermine, von Sursee und Hildisrieden, in Sursee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyder, Wolfgang, von Sursee und Hildisrieden, in Sursee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Revisions AG (CHE-106.093.259), in Sursee, Revisionsstelle;
Schürpf, Remo, von Appenzell, in Geuensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyder, Peter, von Sursee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Sursee und Hildisrieden, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Wyder, Maria, von Sursee, in Sursee, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1614183, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
ASS-Academy GmbH (ASS-Academy Sàrl) (ASS-Academy Sagl), in Härkingen, CHE-352.397.025, Pfannenstiel 12, 4624 Härkingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.07.2014.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Rahmen von Beratung, Aus- und Weiterbildungskursen auf dem Gebiet von Bergung, Pannen- und Unfallhilfe, Sicherstellung, Überführung und Rückführung von Fahrzeugen sowie Handel mit Produkten aller Art. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 25'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Erklärung vom 10.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Verband Auto-Strassenhilfen-Schweiz, in Härkingen, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 250.00;
Giezendanner, Ulrich, von Rothrist, in Rothrist, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Emil, von Nesslau, in Wattwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfisberg, Markus, genannt Marco, von Sins, in Airolo, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berther, Florian, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herrmann, Roland, von Kölliken, in Bex, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schürpf, Remo, von Appenzell, in Geuensee, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Adrian, von Kappel SO, in Kappel SO, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung.