Reports for Jürg Schubiger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Schubiger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005503536, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pick Up Möbel AG, in Zürich, CHE-103.075.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2014, S.0, Publ. 1300351).
Statutenänderung:
30.05.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und die Verwaltung von Immobilien aller Art. Sie kann weiter sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Examina AG (CHE-116.264.605), in Küsnacht ZH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schubiger, Marius, von Uznach und Zürich, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schubiger, Jürg, von Solothurn und Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schubiger, Urs, von Solothurn und Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005238408, Commercial Registry Office Zug, (170)
Sjruam AG (Sjruam SA) (Sjruam Ltd.), in Zug, CHE-465.768.083, Gubelstrasse 11, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.06.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und den Verkauf von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Rechtshandlungen vornehmen und Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern und den Geschäftszweck zu erreichen. Die Gesellschaft kann Rechte an Immaterialgütern und Know-how auswerten und/oder erwerben und/oder veräussern, Finanzanlagen im In- und Ausland tätigen, Finanzgeschäfte vermitteln und/oder betreiben sowie alle übrigen kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 23.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schubiger, Jürg, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005233645, Commercial Registry Office Zug, (170)
Maurjs Invest AG (Maurjs Invest SA) (Maurjs Invest Ltd), in Zug, CHE-302.524.267, Gubelstrasse 11, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.06.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und den Verkauf von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Rechtshandlungen vornehmen und Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern und den Geschäftszweck zu erreichen. Die Gesellschaft kann Rechte an Immaterialgütern und Know-how auswerten und/oder erwerben und/oder veräussern, Finanzanlagen im In- und Ausland tätigen, Finanzgeschäfte vermitteln und/oder betreiben sowie alle übrigen kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 11.06.2021 500 Namenaktien der Möbel Schubiger AG, in Zürich (CHE-105.954.858), wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schubiger, Jürg, von Zürich, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schubiger, Marius, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schubiger, Urs, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Examina AG (CHE-116.264.605), in Küsnacht (ZH), Revisionsstelle.