Reports for Urs Schryber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Urs Schryber
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Schryber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5795412, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft Seemattli, in Römerswil, CH-100.5.008.423-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 11.05.1988, S. 1941).
Statutenänderung:
12.06.2010.
Domizil neu:
c/o Urs Schryber, Seemattli 5 / Nunwil, Post 6283 Baldegg.
Zweck neu:
Betrieb und Unterhalt des Spiel- und Badeplatzes samt Gerätehaus auf Grundstück 702 GB Römerswil, das im Miteigentum der Grundstücke 700, 701, 703-708, 729 und 366 ist;
Unterhalt des privaten Abwassersammelkanals, der in zwei Strängen die Grundstücke 366, 729 und 703-708 bzw. 700 und 701 bis zum gemeindeeigenen ARA-Pumphaus entsorgt;
Betrieb und Unterhalt des Reservoirs auf Grundstück 358;
Unterhalt der Erschliessungsstrasse von der Kantonsstrasse bis mit zum Grundstück 708 bzw. 701.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur deren Vermögen.].
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 28.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: drei Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Dr. Alex, von Zug, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riggenbach, Dr. Henry, von Rünenberg, in Münchwilen TG, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trucco, Ruth, von Luzern, in Luzern, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rast-Muff, Ruth, von Hochdorf, in Ballwil, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Lucas, von Zug, in Unterägeri, Aktuar und Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schryber, Urs, von Adligenswil, in Römerswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4563356, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Landi Seengen, in Seengen, CH-400.5.913.057-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2007, S. 1, Publ. 4087910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Ulrich, von Seon, in Fahrwangen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Remund Andreas,, von Riedholz, in Seengen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glettig, Ulrich, von Mogelsberg, in Egliswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Anna, von Lohn-Ammannsegg und Seengen, in Seengen, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-035.0.020.344-5), in Bern, Revisionsstelle;
Kunz, Judith, von Rupperswil und Trub, in Seengen, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrig-Hediger, Oskar, von Ammerswil, in Ammerswil, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Manetsch, Reto, von Disentis, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schryber, Urs, von Adligenswil, in Römerswil LU, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Regula, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegrist, Robert, von Seengen, in Seengen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.