Reports for Lukas Hornscheidt-Schrittwieser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Lukas Hornscheidt-Schrittwieser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005968840, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Technokrat GmbH, in Schlieren, CHE-168.076.850, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005029889).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüsser, Noah, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hornscheidt-Schrittwieser, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mugioiu, Dan, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wegmann, Markus Christian, von Küsnacht (ZH), in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005029889, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Technokrat GmbH, in Dietikon, CHE-168.076.850, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4201035).
Statutenänderung:
23.10.2020.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Unterrohrstrasse 5, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen, insbesondere im Engineering;
Produktion, Handel mit sowie Verkauf von elektronischen Produkten aller Art;
Entwicklung und Verkauf von Software;
Anbieten und Betreiben von Online-Plattformen sowie dem Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hornscheidt-Schrittwieser, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Schrittwieser, Lukas, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wegmann, Markus Christian, von Küsnacht (ZH), in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Sarnen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4201035, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Technokrat GmbH, in Dietikon, CHE-168.076.850, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3753835).
Statutenänderung:
17.04.2018.
Domizil neu:
Riedstrasse 14, 8953 Dietikon.
Stammkapital neu:
CHF 40'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüsser, Noah, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schrittwieser, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.