Reports for Dominik Schorno
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dominik Schorno
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006129182, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
PAX, Sammelstiftung BVG, in Basel, CHE-109.602.973, Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2024, Publ. 1006017748).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vitali, Rita, von Rossa, in Lugano, Vizepräsidentin des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumeler, René, von Schüpfheim, in Rickenbach (ZH), Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Enz, Gertrud, von Muttenz, in Büren (SO), Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder, Philipp, von Zunzgen, in Münchenstein, Präsident des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schorno, Dominik, von Steinen, in St. Gallen, Vizepräsident des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005725057, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
PAX, Sammelstiftung BVG, in Basel, CHE-109.602.973, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2023, Publ. 1005663404).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiry, Andreas, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumeler, René, von Schüpfheim, in Rickenbach (ZH), Präsident des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Carmen Maria, von Reinach (BL), in Eschlikon, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schorno, Dominik, von Steinen, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vitali, Rita, von Rossa, in Lugano, Vizepräsidentin des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005704322, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
F T & S Ltd, bisher in Heiden, CHE-115.746.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3135517).
Statutenänderung:
02.03.2023.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Waldgutstrasse 36, 9010 St. Gallen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schorno, Dominik, von Steinen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stirn, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stirn, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.