Reports for Martin Schönholzer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Schönholzer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005607818, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Baukader Schweiz, in Olten, CHE-107.837.100, Verein (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005375913).
Statutenänderung:
19.06.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erdin, Viktor Martin, von Gansingen, in Gansingen, Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helg, Pius, von Jonschwil, in Davos, Präsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thommen, Alfred, von Arboldswil, in Urtenen-Schönbühl, Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Roman, von Rohrbach, in Stein am Rhein, Mitglied des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lussmann, Marco Walter, von Silenen, in Erstfeld, Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schönholzer, Martin, von Kradolf-Schönenberg, in Thun, Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sonego, Marco Carlo, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Salihovic, Suad, von Arth, in Erstfeld, Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004647994, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Fürsorge- und Weiterbildungsstiftung Baukader Schweiz, in Olten, CHE-103.968.192, Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfründer, Urs, von Risch, in Holderbank AG, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönholzer, Martin, von Kradolf-Schönenberg, in Thun, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3034813, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Baukader Schweiz, in Olten, CHE-107.837.100, Verein (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016, Publ. 2584375).
Statutenänderung:
08.06.2013.
Zweck neu:
Wahrung der beruflichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen seiner Mitglieder, insbesondere durch Förderung der berufs- und kaderspezifischen Aus- und Weiterbildung, Mitarbeit bei der Lehrlingsausbildung und bei höheren Fachprüfungen, Abschluss von Gesamtarbeitsverträgen mit Arbeitgeberorganisationen, Lohnverhandlungen mit Arbeitgeberorganisationen, Zusammenarbeit mit Kader- und Arbeitnehmerorganisationen verwandter Zielsetzung, Stellungnahmen zu Standesfragen und Gesetzesvorlagen, deren Auslegung und Anwendung mit den Zielen von Baukader Schweiz in Zusammenhang stehen, Rechtsauskunft und -beistand gemäss den Bestimmungen des Reglements über den Rechtsschutz, Führung einer Fürsorge- und Weiterbildungsstiftung, Führung eines Bildungs- und Unterstützungsfonds, Herausgabe einer Verbandszeitschrift, Pflege der Geselligkeit und Kameradschaft sowie Beitritt in Verbände und Organisationen, welche die Anliegen der Mitglieder und den Zweck von Baukader Schweiz stärken.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Christoph, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Lachen, Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hässig, Adrian, von Schänis, in Schübelbach, Präsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Thomas Patrik, von Schwarzenburg, in Köniz, Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nideröst, Karl, von Ingenbohl, in Unterägeri, Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erdin, Viktor Martin, von Gansingen, in Gansingen, Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helg, Pius, von Jonschwil, in Davos, Präsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thommen, Alfred, von Arboldswil, in Urtenen-Schönbühl, Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rösli, Markus Edwin, von Winterthur, in Niederweningen, Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schönholzer, Martin, von Kradolf-Schönenberg, in Thun, Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.