Reports for Roger Schönenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roger Schönenberger
Holdings
Newest SOGC notifications: Roger Schönenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006132098, Commercial Registry Office Berne, (36)
Boatcom AG, in Wohlen bei Bern, CHE-107.704.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005172783).
Firma neu:
Boatcom AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.09.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Roger, von Wangen bei Olten, in Wichtrach, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005891851, Commercial Registry Office Berne, (36)
Michel Kratochvil Berner Nachwuchs Stiftung, in Bern, CHE-487.915.116, Stiftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004691988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger, Roger, von Wangen bei Olten, in Wichtrach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005833763, Commercial Registry Office Berne, (36)
FIB schoebe AG, in Muri bei Bern, CHE-324.620.086, Belpstrasse 4, 3074 Muri b. Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.09.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen und Beratungen im Zusammenhang mit der individuellen Bedarfsermittlung im stationären und ambulanten Bereich für Menschen mit Behinderungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder mit ihm zusammenhängen;
sie kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 01.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Battaglia, Bruno Raffaele, von Langnau im Emmental, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dalle Carbonare, Manuela Patrizia, von Sennwald, in Wichtrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aegerter, Iolanda Sonia, von Zürich, in Weier im Emmental (Affoltern im Emmental), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönenberger, Roger, von Wangen bei Olten, in Wichtrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.