Reports for Michèle Schönenberger-Perret
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michèle Schönenberger-Perret
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005169311, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Instruct AG, in Wädenswil, CHE-112.154.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2017, S.0, Publ. 3401557).
Statutenänderung:
15.04.2021.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 500.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe oder Zustellung gegen Empfangsbestätigung oder per E-Mail, soweit deren Adressen bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger-Perret, Michèle, von La Sagne und S-chanf, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Peter, von Laufenburg, in Kirchleerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perret, Pasqual, von La Sagne, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5319304, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Instruct AG, in Wädenswil, CH-020.3.028.342-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2008, S. 19, Publ. 4654796).
Statutenänderung:
29.06.2009. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
EhT Ehrenmann Treuhand, in Wädenswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger-Perret, Michèle, von La Sagne und S-chanf, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Perret, Michèle, von La Sagne, in Richterswil].