Reports for Martin Schönenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Martin Schönenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004706864, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
ALHO dreiHeM AG, in Wikon, CHE-101.100.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2009, S.12, Publ. 4888002).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger, Martin, von Mosnang, in Oberrohrdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Christopher, von Waldkirch, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hüsser Gmür + Partner AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft (CHE-106.823.621), in Baden, Revisionsstelle [bisher: Hüsser Gmür + Partner AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Baden (CH-400.3.016.808-3)].
Publication number: HR02-1004706865, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
ALHO Holding AG, in Wikon, CHE-105.913.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2014, S.0, Publ. 1364581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger, Martin, von Mosnang, in Oberrohrdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Christopher, von Waldkirch, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Alho Siac AG, bisher in Baden, Handel mit mobilen Raumeinheiten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.1994, S. 2596).
Gründungsstatuten:
27.03.1991.
Statutenänderung:
11.12.2001.
Firma neu:
Homberger Container AG.
Sitz neu:
Wohlen bei Bern.
Domizil neu:
Bergfeldstrasse 29, 3032 Hinterkappelen.
Zweck:
Handel mit mobilen Raumeinheiten, Pavillons aller Art, Baustellenwagen und Container. Ein allfälliger 'kann Zweck' ist aus den Statuten zu entnehmen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1 000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger, Martin, von Mosnang, in Oberrohrdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Karpf Treuhand, in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Homberger, Peter, von Uster, in Hinterkappelen (Gemeinde Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wohlen BE];
Karpf Treuhand & Revisions AG, in Baden, Revisionsstelle.